您现在的位置是:时尚 >>正文
中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
时尚31人已围观
简介 来源:财联社 财联社8月25日电,中国银行公告,刘金先生因个人原因,辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。 更多报道:中国银行 ...
来源:财联社
财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金南川市某某广告媒体培训学校辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞
更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬)
中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金南川市某某广告媒体培训学校执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。
刘金 资料图此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。
此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。
担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
Tags:
相关文章
被古天乐反超,票房或止步7亿,贾冰:成为不了沈腾,还拖累徐峥
时尚今年五一档可谓是一波三折。上映之前无论是预售还媒体预测,有流量明星加持的《维和防暴队》都是断崖式领先,没想到五一档第三天贾冰的《末路狂花钱》后来居上夺取日冠,都以为《末路狂花钱》会气势如虹冲破10亿票 ...
【时尚】
阅读更多印尼美娜多机场因火山喷发关闭后恢复运营
时尚据央视新闻,当地时间5月5日,印尼万鸦老市美娜多机场管理部门称,美娜多机场于当日恢复运营。此前,因鲁昂火山喷发,该机场于4月30日临时关闭。 ...
【时尚】
阅读更多减肥成功者都在做这6件事 看你做对了么
时尚今年4月是第36个爱国卫生月,活动主题为“健康城镇健康体重”。武汉大学人民医院湖北省人民医院)健康管理中心主任徐丽娟在接受人民网记者采访时表示,体重是客观评价人体营养和健康状况的重要指标,更是身心健康 ...
【时尚】
阅读更多